Домой / ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ / Как быстро считать? Хитрые приемчики счета в уме

Как быстро считать? Хитрые приемчики счета в уме

 

Как быстро считать? Хитрые приемчики счета в уме

Как научиться быстро считать в уме? Не так уж сложно, как многие думают. Для этого вовсе не надо быть математическим гением. Достаточно выучить несложные правила и методы счета в уме, чтобы значительно увеличить скорость вычислений.

Умножение чисел от 10 до 20

К одному из чисел прибавляем количество единиц другого, сумму умножаем на 10 и прибавляем произведение единиц чисел.

Например:

15 х 17 = (15 + 7) х 10 + 5 х 7 = 220 + 35 = 255

Примечание. Не веришь? Возьми калькулятор и убедись. У меня всё без обмана. Но в случае, например, 98 х 12 это правило уже не работает, т.к. 98 больше, чем 20.

Возведение в квадрат чисел, оканчивающихся на 5

Число, оканчивающееся на 5, возводим в квадрат так: 100 х (количество десятков числа) х (количество десятков + 1) + 25.

Например:

Возведем 35 в квадрат:

100 х 3 х (3+1) + 25 = 300 х 4 + 25 = 1225

Умножение на 5, 50, 25 и 125

Умножая число Х на эти числа, удобно пользоваться такими выражениями:

X x 5 = X x 10 : 2

X x 50 = X x 100:2

X x 25 = X x 100:4

X x 125 = X х 1000:8

Например:

22 x 5 = 22 x 10 : 2 = 220 : 2 = 110

34 x 50 = 34 x 100 : 2 = 3400 : 2 = 1700

46 x 25 = 46 x 100 : 4 = 4600 : 4 = 1150

64 x 125 = 64 x 1000 : 8 = 64000 : 8 = 8000

Деление на 5, 50, 25

При делении числа Х на эти числа удобно иметь в виду, что:

X : 5 = X x 2 :10

X : 50= X x 2 : 100

X : 25 = X x 4 : 100

Например:

75 : 5 = 75 x 2 : 10 = 150 : 10 = 15

4350 : 50 = 4350 x 2 : 100 = 8700 : 100 = 87

8600 : 25 = 8600 x 4 : 100 = 34400 : 100 = 344

Быстрое сложение и вычитание натуральных чисел, хитрость 1

Если одно из слагаемых увеличить на несколько единиц, то из полученной суммы надо вычесть столько же единиц.

Например:

654 + 348 = (654 + 348 + 2) — 2 = 1004 — 2 = 1002

Быстрое сложение и вычитание натуральных чисел, хитрость 2

Если одно из слагаемых увеличить на несколько единиц, а второе уменьшить на столько же единиц, то сумма не изменится.

Например:

334 + 768 = (334 + 6) + (768 — 6) = 340 + 762 = 1102

Быстрое сложение и вычитание натуральных чисел, хитрость 3

Если к вычитаемому и уменьшаемому прибавить (или отнять) одно и то же количество единиц, то разность не изменится.

Например:

345 — 229 = (345 + 5) — (229 + 5) = 350 — 234 = 116

Быстрое умножение натуральных чисел

Чтобы получить единицы произведения, перемножим единицы множителей. Для получения десятков произведения умножают десятки одного множителя на единицы другого и наоборот и результаты складывают. Для получения сотен перемножаем десятки множителей.

Например:

Умножим 43 х 57:

а) 3 х 7 = 21 (пишем в результате 1 справа, а в уме держим 2)

б) 4 х 7 + 3 х 5 + 2 (из ума)(пишем 5 левее от 1 из пункта «а», в уме держим 4)

в) 4 х 5 + 4 (из ума) = 24 (пишем 24 слева от 5)

В итоге: 43 х 57 = 2451.

Для не двузначных чисел действуем аналогично.

Примечание. Вообще, в начальной школе данная метода называется просто-напросто «умножение столбиком», но начальная школа — это было так давно, правда?..

Умножение чисел, у которых число десятков одинаково, а сумма единиц равна 10

Число десятков любого из множителей умножить на число, которое больше на 1, затем перемножить отдельно единицы этих чисел, после чего к первому результату приписать второй справа.

Например:

Умножим 303 на 307:

а) 30 х (30 +1) = 900 + 30 = 930

б) 3 х 7 = 21

Записываем первый результат, а справа — второй:

93021

Умножение числа Х на двузначное число вида YY

Умножаем Х на Y (на одну цифру), а потом на 11.

Например:

12 х 44 = (12 х 4) х 11 = 48 х 11 = 480 + 48 = 528

Умножение на 11

Чтобы умножить число Х на 11, представим 11 как сумму 10 + 1.

Например:

15 х 11 = 15 х (10 + 1) = 150 + 15 = 165

123 х 11 = 123 х (10 + 1) = 1230 + 123 = 1353

Умножение на 11 двузначного числа с суммой цифр меньше 10

Если сумма цифр умножаемого на 11 двузначного числа Х меньше 10, то «вставляем» сумму цифр между самими цифрами Х и, таким образом, получаем произведение.

Например:

36 х 11 = 3 (между цифрами вставляем сумму 3+6=9) 6 = 396

17 х 11 = 1 (между цифрами вставляем сумму 1+7=8) 7 = 187

Примечание. Этот способ годится только для двузначных чисел!

Умножение на 111 двузначного числа с суммой цифр меньше 10

Если сумма цифр умножаемого на 111 двузначного числа Х меньше 10, то дважды «вставляем» сумму цифр между цифрами Х и, таким образом, получаем произведение.

Например:

52 х 111 = 5 (между цифрами дважды вставляем сумму 5+2=7) 2 = 5772

Умножение на 11 трехзначного числа

Чтобы умножить трехзначное число Х на 11:

1. Произведение будет четырехзначным. Цифра тысяч в произведении — это цифра сотен числа.

2. Цифра сотен произведения — это цифра сотен Х плюс цифра десятков Х.

3. Цифра десятков произведения — это цифра десятков Х плюс цифра единиц Х.

4. Цифра единиц произведения — это цифра единиц числа Х.

Например:

245 х 11=?

2 — цифра тысяч произведения,

2 + 4 = 6 — цифра сотен произведения,

4 + 5 = 9 — цифра десятков произведения,

5 — цифра единиц произведения.

245 х 11 = 2695

В случае, если сумма двух цифр больше 9, то от суммы отнимается 10 и получившаяся разность записывается вместо суммы, а к старшему (соседнему слева) разряду прибавляется 1.

Например:

489 х 11 = ?

4 — цифра тысяч произведения,

4+8 = 12. 12-10 = 2. 2 — цифра сотен произведения. К разряду тысяч прибавляем 1: 4+1 = 5.

8+9 = 17. 17-10 = 7. 7 — цифра десятков произведения. К разряду сотен прибавляем 1: 2+1 = 3.

9 — цифра единиц произведения.

489 х 11 = 5379

Умножение на число, состоящее только из цифр 9

Допустим, нужно умножить 154 на 999 (99, 9999 или любое другое число из девяток). Вычисляем так:

154 х 999 = 154 х (1000 -1) = 154000 — 154 = 153999 — 153 = 153846

Примечание. Обрати внимание на 154000-154 = 153999 — 153. Это не обязательный шаг, но еще один способ сделать вычисления проще.

Сложение чисел, близких по величине

Допустим, нужно сложить последовательность чисел, близких друг к другу по величине:

23 + 21 + 19 + 22 + 17 + 24 = ?

Записываем числа в следующем виде:

23 = 20+3

21 = 20+1

19 = 20 -1

22 = 20+2

17 = 20 -3

24 = 20+4

Тогда сумма этих чисел:

20 х 6 + (3+1-1+2-3+4) = 120 + 6 = 126

Вычитание из 100, 1000, 10000 и прочих степеней 10

Все мы помним, надеюсь, что вычитание столбиком производится начиная с младшей (самой левой) цифры. Но при вычитании из 100, 1000, 10000 и других степеней десятки это правило можно нарушить.

Начиная со старшей (самой правой), вычитаем каждую цифру из 9. Последнюю, самую левую цифру, вычитаем из 10.

Например:

1) 100 — 57 = ?

9 — 5 = 4

10 — 7 = 3 (последнюю цифру вычитаем из 10, а не из 9)

Ответ: 47

2) 1000000 — 546721 = ?

9 — 5 = 4

9 — 4 = 5

9 — 6 = 3

9 — 7 = 2

9 — 2 = 7

10 — 1 = 9

Ответ: 453279

3) 100000 — 548 = ?

100000 — 548 = 100000 — 00548

9 — 0 = 9

9 — 0 = 9

9 — 5 = 4

9 — 4 = 5

10 — 8 = 2

Ответ: 99542

Примечание. Хочешь удивить друзей? Попроси их записать число с любым количеством нулей и любое другое число, которое надо из него вычесть. Как только задание будет записано, не тратя на раздумья ни секунды, начинай диктовать ответ по цифре. 

  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

МЕНЮ